资料图
公开简历显示,李勇,男,1963年8月生,高级工程师,硕士研究生毕业。他曾任中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理,中海油田服务股份有限公司执行副总裁,中海油田服务股份有限公司总裁、党委书记等职。
2016年6月,任中国海洋石油总公司总经理助理、中国海洋石油有限公司执行副总裁,渤海石油管理局(有限天津分公司)局长(总经理)、党委书记。
2017年3月,任中国石化集团公司副总经理,2019年4月任中国石油化工集团有限公司副总经理、党组成员。
2020年9月,李勇任中国海洋石油集团有限公司副董事长、总经理、党组副书记。
2023年12月,李勇到龄退休,卸任中国海洋石油集团总经理职务,至此番被查。
-- END --