中国文学艺术界联合会(简称“中国文联”)领导班子近日新增一名党组成员。据《中国艺术报》报道,5月9日,由中国文联、中国民协主办的“回顾与展望:《民间文化论坛》创刊40周年座谈会”在中国文艺家之家举办。中国文联党组成员,中国书协分党组书记、驻会副主席李昕出席座谈会并讲话。这也意味着,中国书法家协会(简称“中国书协”)分党组书记、驻会副主席李昕已任中国文联党组成员。
李昕,男,1974年9月出生,汉族,籍贯湖北武汉,全日制大学,工学学士,在职研究生,工学博士,教授。1996年7月参加工作,1993年11月加入中国共产党。
现任中国文联党组成员,中国书法家协会分党组书记、驻会副主席,中国书法家协会艺术委员会主任。1992年09月—1996年07月,同济大学土木工程学院建筑工程系工业与民用建筑专业,获学士学位;1999年09月—2002年04月,在职就读同济大学经济与管理学院MBA,获硕士学位;2003年09月—2007年07月,在职就读同济大学建筑与城市规划学院城市规划专业,获博士学位。1996年07月—2001年12月,就职于上海市南市区房产管理局、上海南房(集团)有限公司;2001年12月—2005年04月,历任同济大学团委副书记、书记、学生工作部副部长(兼);2005年04月—2010年04月,历任同济大学党委办公室副主任、主任;2009年12月—2013年08月,同济大学党委副书记、兼任普通高等学校学生心理健康教育专家指导委员会委员;2013年08月—2016年09月,上海市长宁区委副书记。2016年09月—2018年07月,上海商学院党委书记。2018年07月—2019年03月,上海市教育卫生工作委员会党委副书记(正局长级)、上海市教育委员会副主任。2019年03月—2020年11月,上海市教育卫生工作委员会党委副书记(正局长级)、上海市教育委员会副主任,上海市青年联合会第十二届副主席。2020年11月—2021年01月,中国书法家协会分党组书记。2021年01月—,中国书协分党组书记、第八届副主席。2024年任中国文联党组成员,中国书协分党组书记、驻会副主席。
中国文联是中国共产党领导的由全国性的文艺家协会,省、自治区、直辖市文学艺术界联合会和全国性的产(行)业文学艺术联合会组成的人民团体,成立于1949年7月,是中国人民政治协商会议发起单位之一。中国文联实行团体会员制。目前,二十届中央委员、全国人大常委会副委员长铁凝担任中国文联主席。徐永军,男,汉族,1966年2月生,湖北石首人,1987年4月加入中国共产党,1988年7月参加工作,中国人民大学历史系历史学专业,大学学历,编审。
现任第十四届全国人大常委会委员、代表资格审查委员会委员,全国人大教育科学文化卫生委员会委员,中国文联党组成员、副主席、书记处书记。
来源:澎湃新闻、中国文联网、公开信息
(注:图片及素材来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权请联系删除,电话:027-85721622 。)