刚刚履新的韩立明,出任南京市政府党组书记
泰州微视听
懂泰州,更懂你。
据“南京日报”微信公号10月8日消息,中共江苏省委决定:韩立明同志任中共南京市委委员、常委、副书记,南京市江北新区管委会主任(兼)。
当天,韩立明参加了南京市委理论学习中心组举行的学习会。“南京日报”公号的报道显示,韩立明已任市政府党组书记。
今年9月,时任南京市委副书记、市长兼南京市江北新区管委会主任蓝绍敏跻身江苏省委常委,随后调任苏州,担任苏州市委书记。
在调任南京前,55岁的韩立明系泰州市委书记,是江苏13个设区市中唯一的女性一把手。
公开简历显示,韩立明曾历任常州溧阳市长、市委书记,南通市委常委、组织部部长,南通市委常委、常务副市长等职,2016年升任南通市长。去年4月,她再次跨市任职,转任泰州市委书记。
韩立明,女,1964年9月生,汉族,江苏常州人,省委党校研究生学历,1986年4月加入中国共产党,1984年8月参加工作。
1981年9月至1984年8月,镇江师范专科学校中文科学习;
1984年8月至1989年7月,镇江师范专科学校德育教研室教师(其间:1985年9月至1987年7月,镇江船舶学院思想政治教育专业本科学习毕业);
1989年7月至1991年12月,共青团常州市委宣传部干事、青联办公室副主任;
1992年12月至1994年5月,常州市委办公室综合科副科长;
1994年5月至1999年5月,共青团常州市委副书记(1995年8月,高级政工师)(其间:1995年9月至1999年5月,兼任常州市青联副主席);
1999年5月至2002年4月,常州市广播电视局党委副书记、纪委书记(其间:1997年9月至1999年7月,东南大学科技经济与行政管理专业研究生课程进修班学习);
2002年4月至2002年12月,常州市钟楼区委副书记、区纪委书记、政法委书记(其间:2001年9月至2002年12月,省委党校政治经济学专业研究生学习毕业);
2004年2月至2005年12月,常州市武进区委副书记、常务副区长;
2005年12月至2009年1月,溧阳市委副书记、代市长、市长;
2009年1月至2011年5月,溧阳市委书记、市人大常委会主任(其间:2010年5月至2010年7月,江苏省第十二期高级管理人才经济研究班赴法国培训);
2012年6月至2012年7月,南通市委常委、组织部部长,市政府副市长;
2012年7月至2016年1月,南通市委常委,市政府常务副市长、党组副书记,市行政学院院长;
2016年1月至2016年7月,南通市委副书记,市政府代市长、市长、党组书记,市行政学院院长;
2016年7月至2018年4月,南通市委副书记,市政府市长、党组书记;
2018年6月至2019年1月,泰州市委书记、市人大常委会党组书记;
2019年1月至2019年10月,泰州市委书记、市人大常委会主任、党组书记;
2019年10月起,南京市委副书记,南京市江北新区管委会主任(兼)。
十一届全国人大代表、十三届全国人大代表,十三届江苏省委委员、江苏省第十三次党代会代表、江苏省第十二届、十三届人大代表。
来源 | 新华日报公众号、澎湃新闻
编辑 | 陈欢
本文版权归原作者所有,如有侵权请联系我们。